Michael Tullesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mt Gulve V/Michael Thullesen (Ejer) |
Største overskud: | 4.688' DKK MT GULVE A/S (2020) |
Største underskud: | -276' DKK AT EN GROS ApS (2016) |
Største egenkapital: | 15.018' DKK MT GULVE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 14.855' DKK MLBT Invest ApS (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos MT GULVE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MT GULVE HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 444226741
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2000 i Mt Gulve V/Michael Thullesen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Tullesen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 3 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MT GULVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MT GULVE A/S
Via MT GULVE HOLDING ApS -
MLBT Invest ApS
Via MT GULVE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MLBT Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
MT GULVE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2002 -
MT GULVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
MT GULVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
AT EN GROS ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020 -
MLBT Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
MT GULVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2016
Registreringsdato: 08.08.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.12.2008 - 06.05.2020
Reel ejer
01.01.2017 - 06.05.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.12.2002 - 15.12.2019
Direktør
04.12.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
21.11.2006 - 21.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Tullesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MT GULVE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.018' DKK. Igennem sit holdingselskab MT GULVE HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i MT GULVE A/S (90-99.99%) & MLBT Invest ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Tullesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MT GULVE A/S fremviste et overskud på 4.688' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AT EN GROS ApS fremviste et underskud på 276' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.732' DKK (MT GULVE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.018' DKK (MT GULVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.590' DKK (MLBT Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Magnus Østergaard Dahlmann.