John Vorre Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØBY BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Estrup Gårde Møllelaug I/S (24 år 7 måneder) |
Seed: 263560791
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1995 i SØBY BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde John Vorre Olsen i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 19. marts 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Estrup Gårde Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Estrup Gårde Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2000
Registreringsdato: 01.02.2000 -
SØBY BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.1997
Registreringsdato: 19.03.1997 -
SØBY BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.1995
Registreringsdato: 13.10.1995
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
13.10.1995 - 19.03.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Peter Rasmussen.