Stephen Ulf Berg
Erhvervsaktiv siden: | 27. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Aktie Invest /Stephen Berg (Ejer) |
Største overskud: | 47.759' DKK SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS) (2017) |
Største underskud: | -29.506' DKK SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 132.397' DKK SB HOLDING DANMARK A/S (Nu: SINVEST ApS) (2021) |
Største gæld: | 204.196' DKK SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos STEPHEN BERG A/S (Nu: THOUGAARD A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SINVEST ApS (24 år 4 måneder) |
Seed: 1421480930
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos Dansk Aktie Invest /Stephen Berg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Stephen Ulf Berg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Stephen i 2 måneder, før stoppet d. 1. marts 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SINVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Midtjysk Erhvervsudlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
LEASO ApS
Via SINVEST ApS -
Dansk Erhvervsudlejning ApS
Via SINVEST ApS -
BERG Leasing A/S
Via SINVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS
Via SINVEST ApS -
Odin Group A/S
Via EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS -
VIBORG STORCENTER A/S
Via Odin Group A/S -
Odinparken A/S
Via Odin Group A/S -
Brage Invest ApS
Via Odin Group A/S
Direktørposter (4)
-
LEASO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2020 -
SINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2000 -
BERG Leasing A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2018 -
EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2013
Bestyrelsesposter (4)
-
BERG Leasing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2018 -
Odinparken A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2017 -
Odin Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2017 -
VIBORG STORCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (52)
-
SB HOLDING DANMARK A/S (Nu: SINVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
BICA Leasing A/S (Nu: KOBE Leasing A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
Jysk Ejendomsudlejning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020
Blå bog (fortsat)
Stephen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Odin Group A/S -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Odin Group A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS -
Ejer
03.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS) kunne offentliggøre et overskud på 47.759' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS) kunne offentliggøre et underskud på 29.506' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.611' DKK (VIBORG STORCENTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.506' DKK (SB INVEST ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AALBORG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 112.831' DKK (SB HOLDING DANMARK A/S (Nu: SINVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 45' DKK (OLESEN & BERG A/S (Nu: ARO's Transport ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Stephen' netværk er Benny Tolstrup.