Thomas Højgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Orupgaard Gods og Brændte Ege I/S v/Knud og Thomas Højgaard (Ejer) |
Største overskud: | 1.482' DKK ApS KBUS 17 NR. 1325 (Nu: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS) (2017) |
Største underskud: | -743' DKK Brændte Ege Øko-Æg ApS (2018) |
Største egenkapital: | 699' DKK IDESTRUP PRIVATSKOLES VENNER ApS (2020-21) |
Største gæld: | 10.767' DKK ApS KBUS 17 NR. 1325 (Nu: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ORUPGAARD SKADEDYR- OG KLOAKMESTERSERVICE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 820025874
Thomas Højgaard har gået på Officersskole i 1990, Lyngby Landbrugsskole i perioden 1996-1997 og Møllebakkeskolen. Thomas fik kompetencer indenfor Kampvognslinjen, Jordbrug de respektive steder.
Det startede i 2000 ved Orupgaard Gods og Brændte Ege I/S v/Knud og Thomas Højgaard (tidligere Orupgaard Gods,Brændte Ege Samt OrUpgaard Mv V/Knud Og Thomas Højgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Knud Højgaard at Thomas Højgaard stiftede Orupgaard Gods og Brændte Ege I/S v/Knud og Thomas Højgaard den dag i januar 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 6 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor agerbrug i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS
Ejerandel: 100% -
Orupgaard Gods v/Thomas Højgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
IDESTRUP PRIVATSKOLES VENNER ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 15-19.99% -
Brændte Ege Øko-Æg ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Brændte Ege Øko-Æg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2017 -
ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2005
Ejendomme (34)
Tidslinje (12)
-
ORUPGAARD SKADEDYR- OG KLOAKMESTERSERVICE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2020
Registreringsdato: 20.02.2020 -
ORUPGAARD SKADEDYR- OG KLOAKMESTERSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
Brændte Ege Øko-Æg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2017
Registreringsdato: 11.04.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
24.11.2003 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2014 - 20.02.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ApS KBUS 17 NR. 1325 (Nu: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS) kunne fremvise et overskud på 1.482' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Brændte Ege Øko-Æg ApS kunne fremvise et underskud på 743' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 523' DKK (Brændte Ege Øko-Æg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 75' DKK (ApS KBUS 17 NR. 1325 (Nu: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -46' DKK (Brændte Ege Øko-Æg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.230' DKK (ApS KBUS 17 NR. 1325 (Nu: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Hansen.