Julie Lykke Rina Sandlau Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Accessories I/S (Ejer) |
Største overskud: | 29.437' DKK SANDLAU HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -38.202' DKK Aktieselskabet af 28. juni 2016 (Nu: SANDLAU JEWELLERY A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 87.489' DKK SANDLAU HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 65.066' DKK SANDLAU HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos JULIE SANDLAU A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af SANDLAU HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 196645030
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 ved Accessories I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Regine Hvilshøj Thomsen at Julie Lykke Rina Sandlau Jacobsen stiftede Accessories I/S den dag i januar 2001. Rollen som Ejer og Stifter bestred Julie i 11 måneder, før stoppet den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SANDLAU HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
JULIE SANDLAU A/S
Via SANDLAU HOLDING ApS -
#Ring_Me ApS
Via SANDLAU HOLDING ApS -
SANDLAU JEWELLERY A/S
Via SANDLAU HOLDING ApS -
Bebe Au Lait Danmark ApS
Via SANDLAU HOLDING ApS -
SØLYST ESTATE P/S
Via SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Direktørposter (5)
-
JULIE SANDLAU A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2020 -
SANDLAU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2002 -
SANDLAU JEWELLERY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2020 -
SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024 -
SØLYST ESTATE P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
JULIE SANDLAU A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2017 -
#Ring_Me ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2015 -
SANDLAU JEWELLERY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2017 -
SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2024 -
SØLYST ESTATE P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2024
Tidslinje (39)
-
Aktieselskabet af 26. januar 2017 (Nu: SANDLAU IP HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2024
Registreringsdato: 26.07.2024 -
Aktieselskabet af 26. januar 2017 (Nu: SANDLAU IP HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2024
Registreringsdato: 26.07.2024 -
JULIE SANDLAU CHINA ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Julie har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
26.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SANDLAU HOLDING ApS -
Stifter, Reel ejer og Direktør
21.10.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.01.2017 - 26.07.2024
Direktør
03.11.2020 - 26.07.2024
Reel ejer
11.01.2022 - 26.07.2024
Ejerandel: 50%
Julie Lykke Rina Sandlau Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SANDLAU HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 87.489' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SANDLAU JEWELLERY A/S (47,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Julie Lykke Rina Sandlau Jacobsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SANDLAU HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 29.437' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JULIE SANDLAU A/S kunne fremvise et underskud på 6.761' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.532' DKK (SANDLAU HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.761' DKK (JULIE SANDLAU A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.489' DKK (SANDLAU HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.194' DKK (#Ring_Me ApS).
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Dennis Sandlau Jacobsen.