Lars Merrild Hareskov
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. SCH. AF 1994 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58.123' DKK AMBO HOLDING A/S (Nu: Belea Holding A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -20.444' DKK NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Pilestræde 58 P/S) (2021) |
Største egenkapital: | 727.072' DKK DAN MARK EJENDOMME A/S (Nu: DAN MARK EJENDOMME Udvikling A/S) (2023) |
Største gæld: | 658.438' DKK OVERGAARD GODS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 133 årsværk hos PL ENTREPRISE A/S (Nu: PLE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Belea Holding A/S (22 år 2 måneder) |
Seed: 989992019
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1994 i P. SCH. AF 1994 ApS (tidligere MERRILD HARESKOV ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Merrild Hareskov i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 7. maj 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Selandia Ejendomskapital ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (11)
-
OVERGAARD AVLSGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2022 -
Ejendomsselskabet Hirsemarken 3 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.07.2002 -
DAN MARK EJENDOMME VOLLSMOSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2020 -
Dan Mark Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.02.2021 -
Belea Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2002 -
BLUE & GREEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2022 -
DAN MARK EJENDOMME Udvikling A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2020 -
DAN MARK SKOV A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2022 -
AlfaRehab ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2023 -
Hillerød Alkoholbehandling ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2024 -
OVERGAARD GODS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2022
Tidslinje (172)
-
Hillerød Alkoholbehandling ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Selandia Ejendomskapital ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
DSS - DANSK SERVICE SELSKAB RENGØRING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Merrild Hareskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i AMBO HOLDING A/S (Nu: Belea Holding A/S) der præsenterede et overskud på 58.123' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i RAADVAD ENTREPRISE A/S (Nu: Selskabet af 8. april 2013 A/S) der præsenterede et underskud på 13.156' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 89 forskellige selskaber (heraf 41 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 2 måneder fra 2002 til i dag hos Belea Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.562' DKK (PL ENTREPRISE A/S (Nu: PLE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.189' DKK (DAN MARK EJENDOMME A/S (Nu: DAN MARK EJENDOMME Udvikling A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 727.072' DKK (DAN MARK EJENDOMME A/S (Nu: DAN MARK EJENDOMME Udvikling A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26.050' DKK (COMPANY CONCEPT A/S (Nu: COMPANY WATER INTERNATIONAL A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bent Aage Amsinck.