Lone Lisbeth Slemming
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGEHUSET (Ejer) |
Største overskud: | 892' DKK HINNERUP LÆGERNE ApS (2022) |
Største underskud: | -380' DKK HINNERUP LÆGERNE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.379' DKK HINNERUP LÆGERNE ApS (2023) |
Største gæld: | 21.618' DKK HINNERUP LÆGERNE ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lægerne Ebbensgaard, Harbo og Mehnert I/S (22 år 3 måneder) |
Seed: 1877922026
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i LÆGEHUSET som Ejer. Lone Lisbeth Slemming købte en andel af virksomheden den 1. januar 2000 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lone af: Gerner Frilev Fly, Hans Jørgen Tygesen Petersen, Barbara Carlsen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer havde Lone i 10 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nørre Alle 32 Komplementarselskab ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nørre Alle 32 P/S
Via Nørre Alle 32 Komplementarselskab ApS
Tidslinje (14)
-
Nørre Alle 32 P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
Nørre Alle 32 Komplementarselskab ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
HINNERUP LÆGERNE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Lone har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
25.03.2009 - 27.10.2014
Ejer
25.03.2009 - 31.03.2022
Direktør
27.10.2014 - 01.04.2022
Ejerandel: 16,67% -
Ejer
01.01.2000 - 01.04.2022
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
01.05.2010 - 31.03.2022
Reel ejer
09.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HINNERUP LÆGERNE ApS fremviste et overskud på 892' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HINNERUP LÆGERNE ApS fremviste et underskud på 380' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Poul Glarbjerg Kraghede.