Jens Christian Oxholm Zigler
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hellocal v/Jens Christian Oxholm Zigler (Ejer) |
Største overskud: | 6.879' DKK CZ HOLDING 2012 ApS (2015) |
Største underskud: | -11.061' DKK SHOPBOX ApS (2021) |
Største egenkapital: | 25.650' DKK CZ Holding 2021 ApS (2023) |
Største gæld: | 35.436' DKK SHOPBOX ApS (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos SHOPBOX ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hellocal v/Jens Christian Oxholm Zigler (11 år 11 måneder) |
Seed: 1191431081
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2000 i Hellocal v/Jens Christian Oxholm Zigler (tidligere Ez-Commerce) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Christian Oxholm Zigler der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jens i 11 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CZ Holding 2021 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SHOPBOX ApS
Via CZ Holding 2021 ApS
Direktørposter (1)
-
CZ Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
SHOPBOX ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2024
Tidslinje (31)
-
SHOPBOX ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
SHOPBOX ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
CZ Holding 2021 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.10.2011 - 26.05.2020
Direktør
22.11.2013 - 27.05.2020
Bestyrelsesmedlem
22.11.2013 - 17.06.2024
Reel ejer
27.05.2020 - 13.08.2020
Reel ejer
14.08.2020 - 03.11.2020
Reel ejer
04.11.2020 - 29.12.2020
Reel ejer
30.12.2020 - 20.06.2021
Reel ejer
21.06.2021 - 09.06.2022
Reel ejer
03.06.2022 - 22.09.2022
Reel ejer
10.06.2022 - 14.07.2022
Reel ejer
23.09.2022 - 18.09.2023
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,07% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.10.2021 - 14.07.2022
Ejer og Direktør
18.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.11.2013 - 03.06.2022
Direktør
23.11.2020 - 07.07.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.06.2021 - 17.11.2021
Ejerandel: 30,77% -
Direktør
25.08.2004 - 16.12.2008
Bestyrelsesmedlem
30.03.2006 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Christian Oxholm Zigler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CZ Holding 2021 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.650' DKK. Gennem sit holdingselskab CZ Holding 2021 ApS har Jens dermed også andele i SHOPBOX ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Christian Oxholm Zigler, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor CZ HOLDING 2012 ApS landede et overskud på 6.879' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SHOPBOX ApS landede et underskud på 7.466' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.434' DKK (SHOPBOX ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.650' DKK (CZ Holding 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.541' DKK (SHOPBOX ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Andreas Borreskov Iversen.