Anke Kerstine Merle Ullegård
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maglebjerg Ridecenter (Stifter) |
Største overskud: | 24' DKK Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -190' DKK Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 46' DKK Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 689' DKK Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Maglebjerg Ridecenter (24 år 8 måneder) |
Seed: 235641169
Det hele startede for alvor en dag i 2000 i Maglebjerg Ridecenter (tidligere Kelstrupgård V/Anne Ullegård-Mortensen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Anke Kerstine Merle Ullegård og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Anke nu bestreddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Maglebjerg Ridecenter
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.07.2023
Registreringsdato: 24.07.2023 -
Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2017
Registreringsdato: 16.01.2017 -
Smarte Løsninger IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2017
Registreringsdato: 16.01.2017
Blå bog (fortsat)
Anke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.08.2015 - 16.01.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2015 - 16.01.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Efternøleren IVS (Nu: Efternøleren ApS) kunne offentliggøre et overskud på 9' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Smarte Løsninger IVS kunne offentliggøre et underskud på 23' DKK.