Ove Juul
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MediaEvent Manpower v/Ove Juul (Ejer) |
Største overskud: | 491' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2015-16) |
Største underskud: | -1.570' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2017-18) |
Største egenkapital: | 90' DKK MEDIAEVENT SERVICES ApS (2017-18) |
Største gæld: | 7.457' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEDIAEVENT ApS (13 år 2 måneder) |
Seed: 794342141
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2000 hos MediaEvent Manpower v/Ove Juul (tidligere Mediaevent Group V/Ove Juul) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ove Juul der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ove i 11 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor produktion af tv-programmer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MEDIAEVENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MEDIAEVENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2011
Tidslinje (18)
-
MEDIAEVENT SERVICES ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019 -
MEDIAEVENT SERVICES ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019 -
OJU HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2016
Registreringsdato: 23.12.2016
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2010 - 11.04.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2011 - 23.12.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2000 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2006 - 27.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MEDIAEVENT SERVICES ApS landede et overskud på 289' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor MEDIAEVENT ApS landede et underskud på 69' DKK.