Mads Ulrik Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Greens Bellinge A/S (Direktør) |
Største overskud: | 293.048' DKK Evida Syd A/S (2015) |
Største underskud: | -270.464' DKK Aurora Nordic Cannabis A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.495.304' DKK Evida Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 2.725.092' DKK Evida Holding A/S (2022) |
Flest årsværk: | 757 årsværk hos Evida Syd A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nordic Greens Bellinge A/S (28 år 8 måneder) |
Seed: 613698174
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1996 i Nordic Greens Bellinge A/S (tidligere ALFRED PEDERSEN & SØN BELLINGE ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Mads Ulrik Pedersen nu besiddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.581' DKK.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
ALFRED PEDERSEN ApS. BELLINGE UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MUP 2018 Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MUP 2021 Holding A/S
Ejerandel: 100% -
MUP Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
K/S OBTON SOLENERGI RUBIA
Via OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
Scandinavian Cannabis A/S
Via MUP 2018 Holding ApS -
NORDIC GREENS A/S
Via MUP 2021 Holding A/S -
Nordic Greens Bellinge A/S
Via NORDIC GREENS A/S -
GARTNERES VARMEFORSYNING I BELLINGE - FANGEL ApS
Via Nordic Greens Bellinge A/S -
EGA MATIC ApS
Via NORDIC GREENS A/S -
Nordic Greens Økologi A/S
Via NORDIC GREENS A/S -
GRØNTHUSET ApS
Via NORDIC GREENS A/S -
GARTNERES VARMEFORSYNING I ÅSUM OG LANGESKOV ApS
Via GRØNTHUSET ApS -
Nordic Greens Salat A/S
Via NORDIC GREENS A/S
Direktørposter (9)
-
NORDIC GREENS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2006 -
Nordic Greens Bellinge A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.1996 -
Nordic Greens Økologi A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2008 -
Scandinavian Cannabis A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2008 -
MAI Invest 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2018 -
MUP 2018 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2018 -
MUP 2021 Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021 -
Nordic Greens Salat A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2021 -
MUP Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2022
Bestyrelsesposter (15)
-
GARTNERIET PKM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2005 -
NORDIC GREENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2006 -
Nordic Greens Bellinge A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2006 -
Evida Syd A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
Evida Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
Nordic Greens Økologi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2021 -
Scandinavian Cannabis A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2008 -
GRØNTHUSET ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2014 -
Evida Nord A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
Evida Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
PKM Odense Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2017 -
Evida Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
Sydgrønt ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019 -
MUP 2021 Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2021 -
Nordic Greens Salat A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2021
Tidslinje (73)
-
Evida CO2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2024
Registreringsdato: 15.09.2024 -
Evida Syd A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Evida CO2 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Ulrik Pedersen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MUP 2018 Holding ApS (10% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -8.050' DKK.
• MUP 2021 Holding A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -8.050' DKK.
• MUP Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -8.050' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet NORDIC GREENS A/S (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Mads Ulrik Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor MSP Bellinge ApS fremviste et overskud på 30.900' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Aurora Nordic Cannabis A/S fremviste et underskud på 270.464' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 167.349' DKK (Evida Syd A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.787' DKK (Nordic Greens Salat A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.495.304' DKK (Evida Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32.074' DKK (MUP TURKEY ApS (Nu: Scandinavian Cannabis A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Michael Storm.