Martin Stachowski Albeck
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Know How V/Martin Stachowski Winther (Ejer) |
Største overskud: | 20.773' DKK HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -24.218' DKK MBXP ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.519' DKK MBXP ApS (2016-17) |
Største gæld: | 168.658' DKK MBXP ApS (2023) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos Ricco's Kaffe ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS (12 år 4 måneder) |
Seed: 1941999012
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved Know How V/Martin Stachowski Winther med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Martin Stachowski Albeck der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 2 år 2 måneder, før stoppet den 31. marts 2002.
Virksomheden opererede indenfor film- og videoproduktion. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THINK DIFFERENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS
Via THINK DIFFERENT ApS -
Viewpoint Defence ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS
Direktørposter (2)
-
THINK DIFFERENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2017 -
Viewpoint Defence ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Viewpoint Defence ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2022 -
Ricco's Kaffe ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Ricco's Kaffe ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
MBXP ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
MBXP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS -
Reel ejer
23.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.04.2012 - 15.04.2021
Direktør
10.03.2019 - 05.09.2023
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - 15.04.2021
Bestyrelsesmedlem
12.10.2021 - 05.09.2023
Ejerandel: 37,52% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - 16.08.2023
Bestyrelsesmedlem
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Stachowski Albeck ejer desuden også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS ejes der også andele i Viewpoint Defence ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Martin Stachowski Albeck, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor THINK DIFFERENT ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MBXP ApS kunne offentliggøre et underskud på 24.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.902' DKK (Ricco's Kaffe ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.333' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.640' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 23. APRIL 2012 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -62.310' DKK (MBXP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Christian Peter Koch Sørensen.