Bo Hvid Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRØDRENE FISKER I/S VOGNMANDSFORRETNING (Ejer) |
Største overskud: | 1.796' DKK FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (2023) |
Største underskud: | -40' DKK NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.693' DKK FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.510' DKK FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRØDRENE FISKER I/S VOGNMANDSFORRETNING (24 år 8 måneder) |
Seed: 879261512
Karrieren I Danmark startede i 2000 ved BRØDRENE FISKER I/S VOGNMANDSFORRETNING i rollen som Ejer. Bo Hvid Fisker købte en del af virksomheden d. 1. januar 2000 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bo af: Kim Hvid Fisker, Dan Hvid Fisker, Tonny Hvid Fisker og Allan Hvid Fisker. Rollen som Ejer har Bo nu bestreddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor indsamling af ikke-farligt affald.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BRØDRENE FISKER I/S VOGNMANDSFORRETNING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BRDR FISKER ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Tidslinje (6)
-
FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2016
Registreringsdato: 03.06.2016 -
FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016 -
NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2014
Registreringsdato: 20.03.2014
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.10.2012 - 02.06.2016
Ejer
03.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2012 - 20.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS) kunne fremvise et overskud på 1.796' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.796' DKK (FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.693' DKK (FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS (Nu: BRDR FISKER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -254' DKK (NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS UDVIKLINGSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Allan Hvid Fisker.