Maria Fabricius Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maria Fabricius Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 600' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (2017) |
Største underskud: | -1.978' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (2022) |
Største egenkapital: | 13.828' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (2022) |
Største gæld: | 52.145' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND (9 år 5 måneder) |
Seed: 2128441965
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 ved Maria Fabricius Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Maria Fabricius Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Maria i 7 år 4 måneder, før stoppet den 16. maj 2007.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. maj 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2015
Registreringsdato: 23.03.2015 -
Maria Fabricius Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.05.2007
Registreringsdato: 16.05.2007 -
Maria Fabricius Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2000
Registreringsdato: 03.01.2000
Blå bog (fortsat)
Maria har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.10.2017 - 18.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.12.2017 - 03.08.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Troels Helmer Nielsen.