Ulrich Metz
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK SHOW BOOKING (Ejer) |
Største overskud: | 12.298' DKK HORNSKOV VINDBERG A/S (Nu: Debtia A/S) (2023) |
Største underskud: | -19.345' DKK TurboLån Danmark A/S (Nu: Repay Finance ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 17.976' DKK HORNSKOV VINDBERG A/S (Nu: Debtia A/S) (2023) |
Største gæld: | 297.317' DKK TurboLån Danmark A/S (Nu: Repay Finance ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos HORNSKOV VINDBERG A/S (Nu: Debtia A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TELEBY ApS (12 år) |
Seed: 2117270344
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 ved DANSK SHOW BOOKING med titlen som Ejer. Ulrich Metz købte en part af virksomheden d. 4. februar 2000 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ulrich af: Ole Kaas Horsbøl, Thomas Ulletved Rasmussen og Henrik Sørensen. Rollen som Ejer bestred Ulrich i 1 år 2 måneder, før stoppet den 30. april 2001.
Virksomheden opererede indenfor anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2.47 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
2.47 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
2.47 Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2017 -
Debtia A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
TurboLån Danmark A/S (Nu: Repay Finance ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2018
Registreringsdato: 03.05.2018 -
2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017 -
2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017
Blå bog (fortsat)
Ulrich har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.03.2017 - 15.05.2019
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2016 - 03.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
10.01.2005 - 31.01.2017
Ejerandel: 100%
Ulrich Metz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 2.47 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2' DKK. Igennem holdingselskabet 2.47 Holding ApS har Ulrich derfor også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ulrich Metz, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor 2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 60' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.298' DKK (HORNSKOV VINDBERG A/S (Nu: Debtia A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50' DKK (2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.976' DKK (HORNSKOV VINDBERG A/S (Nu: Debtia A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (2.47 Holding IVS (Nu: 2.47 Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrich' netværk er Mustapha Fauzi Yassine.