Keld Sund Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kn Trade V/Keld S Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 20.732' DKK RG ROM GUMMI A/S (2023) |
Største underskud: | -47.601' DKK A/S S.A. CHRISTENSEN & CO (Nu: Aktieselskabet af 19.01.1940) (2021) |
Største egenkapital: | 105.478' DKK A4 Agri A/S (Nu: Aktieselskabet af 29.04.2002) (2015) |
Største gæld: | 98.037' DKK A/S S.A. CHRISTENSEN & CO (Nu: Aktieselskabet af 19.01.1940) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KELD SUND NIELSEN HOLDING ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1142494340
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 ved Kn Trade V/Keld S Nielsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Keld Sund Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Keld i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KELD SUND NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
JSL Sund Holding ApS
Via KELD SUND NIELSEN HOLDING ApS -
Sundbusiness Invest ApS
Via JSL Sund Holding ApS -
VALLY-MATIC A/S
Via Sundbusiness Invest ApS -
Arkas Holding ApS
Via Sundbusiness Invest ApS -
RK Group A/S
Via Sundbusiness Invest ApS -
Dania Plast Ejendomme A/S
Via RK Group A/S -
DANIA PLAST A/S
Via RK Group A/S -
Egedal Maskinfabrik Holding ApS
Via Sundbusiness Invest ApS -
EGEDAL MASKINFABRIK A/S
Via Egedal Maskinfabrik Holding ApS -
Egedal Export ApS
Via EGEDAL MASKINFABRIK A/S -
Sundbusiness Estate ApS
Via Sundbusiness Invest ApS
Direktørposter (5)
-
Egedal Maskinfabrik Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2021 -
JSL Sund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2015 -
KELD SUND NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2011 -
Sundbusiness Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2024 -
Sundbusiness Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2019
Bestyrelsesposter (10)
-
Dania Plast Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2019 -
Arkas Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2015 -
Egedal Export ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2023 -
RGDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2021 -
RG ROM GUMMI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2021 -
DANIA PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2018 -
EGEDAL MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2021 -
ARKAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2015 -
RK Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2017 -
VALLY-MATIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (56)
-
Sundbusiness Estate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
LP KOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
OLET INDUSTRIGUMMI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023
Blå bog (fortsat)
Keld har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,98% -
Reel ejer og Direktør
18.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,98% -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,98% -
Reel ejer og Direktør
16.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 73,3%
Keld Sund Nielsen er desuden ejer af i alt 5 holdingselskaber JSL Sund Holding ApS (11%), RK Group A/S (57,59%), Sundbusiness Invest ApS (75,5%), Arkas Holding ApS (59,57%) og Egedal Maskinfabrik Holding ApS (45,98%).
Du kan også se koncerndiagram for Keld Sund Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Keld Sund Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved RG ROM GUMMI A/S der præsenterede et overskud på 20.732' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved A/S S.A. CHRISTENSEN & CO (Nu: Aktieselskabet af 19.01.1940) der præsenterede et underskud på 47.601' DKK.
Keld har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos ARKAS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.732' DKK (RG ROM GUMMI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.546' DKK (Arkas Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.223' DKK (STAR PIPE A/S (Nu: Obbekjer Ejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.471' DKK (A4 Agri A/S (Nu: Aktieselskabet af 29.04.2002)).
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Jeppe Sund Nielsen.