Carsten Houtved
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stensdal Group Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 119.831' DKK ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -31.689' DKK ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 562.611' DKK ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 234.641' DKK ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CTH ERHVERV ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 1834191466
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1986 i Stensdal Group Holding A/S (tidligere ASX 10.320 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Houtved i 7 år 8 måneder, inden stoppet d. 10. februar 1994.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 35.322' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CTH ERHVERV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
EJENDOMSSELSKABET SVENDS ALLÉ 15 ApS
Via CTH ERHVERV ApS -
PROCASA ApS
Via CTH ERHVERV ApS -
Ejendomsselskabet Skrænten, Nørager ApS
Via CTH ERHVERV ApS -
BoligInvest Frederiksberg A/S
Via CTH ERHVERV ApS -
Ejendomsudviklingsselskabet Åboulevard 53 ApS
Via BoligInvest Frederiksberg A/S -
Ejendomsselskabet Åboulevard 53 ApS
Via Ejendomsudviklingsselskabet Åboulevard 53 ApS -
FB Projekt I ApS
Via CTH ERHVERV ApS -
FB Byg Stenløse Entreprise ApS
Via FB Projekt I ApS -
Matricon ApS
Via CTH ERHVERV ApS -
Projektselskabet Helsinge ApS
Via Matricon ApS
Direktørposter (7)
-
UDVIKLINGSSELSKABET AF 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2010 -
Matricon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2022 -
Ejendomsselskabet Skrænten, Nørager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2016 -
Projektselskabet Helsinge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2022 -
EJENDOMSSELSKABET SVENDS ALLÉ 15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2015 -
CTH ERHVERV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2009 -
PROCASA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
CUBRIX PROPERTY ADVISERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2014
Tidslinje (21)
-
Projektselskabet Helsinge ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
Matricon ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
ABH EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
30.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via CTH ERHVERV ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EJENDOMMEN TRANEVEJ/GLENTEVEJ ApS fremviste et overskud på 43.113' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor PROCASA ApS fremviste et underskud på 680' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 35.322' DKK (ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 475' DKK (CUBRIX PROPERTY ADVISERS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 562.611' DKK (ASX 10.320 ApS (Nu: Stensdal Group Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.640' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET AF 2010 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Dines Barzin Dueholm.