Andreas Bødker Plambech
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABNORM HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 51' DKK FABULAB ApS (2016) |
Største underskud: | -2.009' DKK Octato ApS (2019) |
Største egenkapital: | 114' DKK FABULAB ApS (2016) |
Største gæld: | 3.201' DKK Octato ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Octato ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ABNORM HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1284190078
Det hele begyndte den dag i 2007 hos ABNORM HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Ole Rohr Søby Madsen at Andreas Bødker Plambech stiftede ABNORM HOLDING ApS den dag i november 2007. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Andreas i 9 år 9 måneder, inden stoppet den 16. august 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2016 viste et overskud på 50' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Duckdeer ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Octato ApS
Via Duckdeer ApS
Direktørposter (1)
-
Duckdeer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Octato ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Duckdeer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Duckdeer ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Fabulab (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Andreas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
29.12.2017 - 15.08.2023
Ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.09.2015 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.12.2017 - 13.02.2019
Bestyrelsesmedlem
30.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2019 - 28.05.2019
Reel ejer
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.11.2007 - 16.08.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
02.11.2007 - 16.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Bødker Plambech er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Duckdeer ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113' DKK. Gennem sit holdingselskab Duckdeer ApS har Andreas dermed også andele i Octato ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Andreas Bødker Plambech, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FABULAB ApS landede et overskud på 51' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ABNORM HOLDING ApS landede et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 313' DKK (Octato ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (Duckdeer ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.972' DKK (Octato ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Jacob Raoul Sørvin Honoré.