Jan Lange
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLADSÅ SMEDIE ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -442' DKK REFO ENERGI A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | -348' DKK REFO ENERGI A/S (2013-14) |
Største gæld: | 1.699' DKK REFO ENERGI A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af FLADSÅ SMEDIE ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 856421060
Det begyndte den dag i 1982 ved FLADSÅ SMEDIE ApS (tidligere ASKOV SMEDIE ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jan Lange i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen den 12. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Refo Energy
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
Refo Energy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
LANGE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: FAM. LANGE HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016 -
REFO ENERGI A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2015
Registreringsdato: 22.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.12.2006 - 01.12.2016
Direktør
14.12.2006 - 22.12.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.12.2006 - 22.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2015 - 11.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.10.1982 - 12.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor REFO ENERGI A/S landede et underskud på 442' DKK.