Adam Aamann-Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karin Julie Meulengracht (Ejer) |
Største overskud: | 3.694' DKK Aamanns ApS (2021-22) |
Største underskud: | -2.502' DKK Aamanns ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.245' DKK Aamanns Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 15.517' DKK Aamanns ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos Aamanns ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NHG CPH ApS (7 år 8 måneder) |
Seed: 1167410195
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved Karin Julie Meulengracht (tidligere Sara Cvetkovski) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Sara Cvetkovski at Adam Aamann-Christensen stiftede Karin Julie Meulengracht den dag i april 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Adam i 8 måneder, før stoppet den 16. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Adam Aamann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Aamanns Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NHG CPH ApS
Via Aamanns Holding ApS -
Aamanns ApS
Via Aamanns Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aamanns Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2018 -
Aamanns ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
NHG CPH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2017
Tidslinje (11)
-
Adam Aamann (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
NHG CPH A/S (Nu: NHG CPH ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018 -
Aamanns ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018
Blå bog (fortsat)
Adam har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.01.2017 - 20.12.2018
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
25.06.2018 - 12.12.2018
Direktør og Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 16.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Adam Aamann-Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aamanns Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -436' DKK. Igennem holdingselskabet Aamanns Holding ApS har Adam derfor også ejerandele i NHG CPH ApS (66.66-89.99%) og Aamanns ApS (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Adam Aamann-Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Aamanns ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.694' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Aamanns ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.502' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Adam' netværk er Peter Winston Benzon Monk.