Jesper Stysiek Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kontorfunktionen.dk (Ejer) |
Største overskud: | 573' DKK KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS (2017-18) |
Største underskud: | -327' DKK KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.392' DKK KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS (2020-21) |
Største gæld: | 555' DKK NA27 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kontorfunktionen.dk (24 år 6 måneder) |
Seed: 644913873
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2000 hos Kontorfunktionen.dk (tidligere Jh Consult V/Jesper Hansen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Stysiek Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 24 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kontorfunktionen.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
All I'm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Boldkanon ApS
Via All I'm Holding ApS -
NA27 ApS
Via All I'm Holding ApS
Direktørposter (4)
-
KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2021 -
Boldkanon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2017 -
NA27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2022 -
All I'm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
NA27 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
Boldkanon IVS (Nu: Boldkanon ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
All I'm Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
31.01.2023 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.12.2022 - 21.02.2023
Direktør og Reel ejer
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.09.2017 - 21.02.2023
Direktør og Reel ejer
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Stysiek Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn All I'm Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem holdingselskabet All I'm Holding ApS har Jesper derfor også ejerandele i Boldkanon ApS (100%) samt NA27 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Jesper Stysiek Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Boldkanon IVS (Nu: Boldkanon ApS) kunne offentliggøre et overskud på 152' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS kunne offentliggøre et underskud på 327' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 218' DKK (KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.563' DKK (KNUD LARSEN VÆG- OG LOFTMONTAGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -57' DKK (Boldkanon IVS (Nu: Boldkanon ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Knud Erik Larsen.