Ole Jul Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VRIDSLØSE SOLVARME ApS (Ejer) |
Største overskud: | 405' DKK VRIDSLØSE SOLVARME ApS (2014-15) |
Største underskud: | -536' DKK SMIL BAR ApS (2018) |
Største egenkapital: | 557' DKK VRIDSLØSE SOLVARME ApS (2016-17) |
Største gæld: | 1.279' DKK VRIDSLØSE SOLVARME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VRIDSLØSE SOLVARME ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af VRIDSLØSE SOLVARME ApS (25 år 8 måneder) |
Seed: 1974025522
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1999 i VRIDSLØSE SOLVARME ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Ole Jul Pedersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Ole nu bestreddet i 25 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Her mere end 25 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VRIDSLØSE SOLVARME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VRIDSLØSE SOLVARME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
JUL KAPLER HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020 -
JUL KAPLER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020 -
SMIL BAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2019
Registreringsdato: 31.08.2019
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2017 - 31.08.2019
Reel ejer
25.07.2017 - 25.05.2021
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2014 - 03.03.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor VRIDSLØSE SOLVARME ApS kunne offentliggøre et overskud på 405' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SMIL BAR ApS kunne offentliggøre et underskud på 536' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Johannes Mortensen.