Michael Ingemann Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPA DENMARK 1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 250.743' DKK Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S) (2015) |
Største underskud: | -78.893' DKK Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 260.523' DKK Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S) (2015) |
Største gæld: | 160.086' DKK MEYER KANTINER A/S (Nu: Meyers Contract Catering A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 566 årsværk hos MEYER KANTINER A/S (Nu: Meyers Contract Catering A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Claus Meyer Holding A/S (9 år 2 måneder) |
Seed: 1658640325
Det hele startede for alvor en dag i 1997 ved COPA DENMARK 1 A/S (tidligere SCANDINAVIA ONLINE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Ingemann Nielsen i 10 måneder, før stoppet den 21. september 1998.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor databaseværter og -formidlere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Corpro Danmark
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Log House Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Log House Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2016
Bestyrelsesposter (5)
-
MURI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2023 -
MELTING POT FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2015 -
Nordic Harvest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2020 -
Claus Meyer Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2015 -
RELATIONSPEOPLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2017
Tidslinje (66)
-
KKM AF 27. JULI 2011 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
MURI ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
FOODUCER ApS (Nu: Connecting Food Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
16.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Ingemann Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S) der præsenterede et overskud på 250.743' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S) der præsenterede et underskud på 78.893' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 2015 til i dag hos Claus Meyer Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.590' DKK (MEYER KANTINER A/S (Nu: Meyers Contract Catering A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.376' DKK (Nordic Harvest ApS (Nu: Nordic Harvest A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 101.075' DKK (Claus Meyer Holding ApS (Nu: Claus Meyer Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -28.112' DKK (Nordic Harvest ApS (Nu: Nordic Harvest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Claus Meyer Nielsen.