Michael Gøth
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Softinform V/Michael Gøth (Ejer) |
Største overskud: | 726' DKK MARKETSOFT ApS (2016-17) |
Største underskud: | -278' DKK MARKETSOFT ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.584' DKK MARKETSOFT ApS (2021-22) |
Største gæld: | 5.467' DKK MARKETSOFT ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOFT INFORM ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOFT INFORM ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 1328874524
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Softinform V/Michael Gøth med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Gøth der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 19 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOFT INFORM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MARKETSOFT ApS
Via SOFT INFORM ApS -
Winelife ApS
Via SOFT INFORM ApS -
Soft Inform Solutions ApS
Via SOFT INFORM ApS
Direktørposter (2)
-
Soft Inform Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
SOFT INFORM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
MARKETSOFT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Soft Inform Solutions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
MARKETSOFT ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
Softinform V/Michael Gøth (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.03.2010 - 26.01.2016
Direktør
04.03.2010 - 26.01.2016
Direktør
22.02.2016 - 15.11.2022
Bestyrelsesmedlem
22.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
09.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SOFT INFORM ApS -
Reel ejer
17.08.2021 - 29.09.2022
Reel ejer
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 01.01.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MARKETSOFT ApS kunne offentliggøre et overskud på 726' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MARKETSOFT ApS kunne offentliggøre et underskud på 278' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 136' DKK (Winelife ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.476' DKK (SOFT INFORM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 72' DKK (Soft Inform Solutions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jonas Jakobsen.