Jan Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.260' DKK VBT A/S (2015-16) |
Største underskud: | -19.804' DKK VBT A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 46.356' DKK VBT A/S (2018-19) |
Største gæld: | 39.298' DKK VBT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos VBT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (26 år 8 måneder) |
Seed: 1114983979
Det startede for alvor en dag i 1998 hos ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (tidligere ApS KBUS 35 NR. 1171) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Jan Olsen nu bestreddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INTERNATIONAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS
Via INTERNATIONAL HOLDING ApS -
VBT A/S
Via INTERNATIONAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
INTERNATIONAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2004 -
ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
VBT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2019
Registreringsdato: 28.08.2019 -
JAN OLSEN´S MINIBUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2018
Registreringsdato: 09.07.2018 -
JAN OLSEN´S MINIBUS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Direktør
15.09.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.12.1999 - 30.04.2002
Direktør
02.08.2004 - 01.01.2009
Bestyrelsesmedlem
02.08.2004 - 28.08.2019
Ejer
19.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via INTERNATIONAL HOLDING ApS -
Ejer
01.01.2010 - 14.06.2018
Reel ejer
05.07.2010 - 13.06.2018
Direktør
05.07.2010 - 09.07.2018
Reel ejer
14.06.2018 - 09.07.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2008 - 29.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INTERNATIONAL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.436' DKK. Igennem holdingselskabet INTERNATIONAL HOLDING ApS har Jan derfor også ejerandele i ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (100%) samt VBT A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor INTERNATIONAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.336' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor INTERNATIONAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.893' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.942' DKK (INTERNATIONAL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.436' DKK (INTERNATIONAL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.283' DKK (ApS KBUS 35 NR. 1171 (Nu: ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jannie Olsen.