Mette Skriver
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mette Vinther Skriver (Ejer) |
Største overskud: | 2.206' DKK GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (2023) |
Største underskud: | -39' DKK GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (2018) |
Største egenkapital: | 8.977' DKK GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (2023) |
Største gæld: | 5.468' DKK GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (2018) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GF AARHUS F.M.B.A. (6 år 8 måneder) |
Seed: 817566841
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2000 i Mette Vinther Skriver med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mette Skriver der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mette i 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2000.
Bestyrelsesposter (2)
-
GF FORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2021 -
GF AARHUS F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2018
Tidslinje (8)
-
GF FORSIKRING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2021
Registreringsdato: 24.04.2021 -
GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2014 - 21.04.2015
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.04.2000 - 31.07.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Skriver har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) der præsenterede et overskud på 2.206' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i GF AARHUS (Nu: GF AARHUS F.M.B.A.) der præsenterede et underskud på 39' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos GF AARHUS F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Randi Bech Hoffmann.