Jens Munk Plum
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kromann Reumert (Ejer) |
Største overskud: | 126.802' DKK UNILEVER DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -59.313' DKK HLJ INDUSTRI A/S (2022) |
Største egenkapital: | 391.381' DKK HLJ INDUSTRI A/S (2021) |
Største gæld: | 252.441' DKK UNILEVER DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kromann Reumert (24 år 8 måneder) |
Seed: 1324215643
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i Kromann Reumert (tidligere ADVOKATFIRMAET REUMERT & PARTNERE) som Ejer. Jens Munk Plum købte en andel af virksomheden den 1. januar 2000 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Jens af: John Jakobsen, Carsten Fode, Michael Keldsen og 43 andre personer. Hvervet som Ejer havde Jens i 4 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor advokatvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Kromann Reumert
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Plums Plantage I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JEFA Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J. M. Mørks Gade 3 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
KR 332 ApS
Via Kromann Reumert -
KR 649 A/S
Via KR 332 ApS -
KR 1999 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2000 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2001 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2002 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2003 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2005 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2004 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S
Via Kromann Reumert
Direktørposter (1)
-
A/S ØSTER PALÆ
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2019 -
A/S ØSTER PALÆ
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2019 -
HLJ INDUSTRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (7)
Tidslinje (32)
-
HLJ INDUSTRI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
HLJ INDUSTRI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
J. M. Mørks Gade 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Munk Plum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HLJ INDUSTRI A/S der præsenterede et overskud på 96.839' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i HLJ INDUSTRI A/S der præsenterede et underskud på 59.313' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 2007 til 2017 hos UNILEVER DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.694' DKK (UNILEVER DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.867' DKK (FRILUFTSLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 343.853' DKK (HLJ INDUSTRI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.554' DKK (FRILUFTSLAND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Erik Bertelsen.