Per Hermansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ph Advice V/Per Hermansen (Ejer) |
Største overskud: | 18.412' DKK JACOB'S FULL HOUSE A/S (Nu: FULL HOUSE A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.737' DKK VINDEBODEN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 66.410' DKK JACOB'S FULL HOUSE A/S (Nu: FULL HOUSE A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 61.119' DKK JACOB'S FULL HOUSE A/S (Nu: FULL HOUSE A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos JACOB'S FULL HOUSE A/S (Nu: FULL HOUSE A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ph Advice V/Per Hermansen (24 år 6 måneder) |
Seed: 1207606512
Erhvervskarrieren startede i 2000 i Ph Advice V/Per Hermansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Per Hermansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Per nu bestreddet i 24 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ph Advice V/Per Hermansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Min Bolighandel - Fjordlandet ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Min Bolighandel - Fjordlandet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
VINDEBODEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
VINDEBODEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
FULL HOUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
Min Bolighandel - Odsherred & Hornsherred ApS (Nu: Min Bolighandel - Fjordlandet ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.03.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2002 - 02.10.2003
Bestyrelsesmedlem
16.09.2013 - 27.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.10.2018 - 15.02.2021
Direktør og Reel ejer
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejer
16.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.10.2014 - 20.06.2016
Ejerandel: 0%
Per Hermansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i JACOB'S FULL HOUSE A/S (Nu: FULL HOUSE A/S) der præsenterede et overskud på 18.412' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i VINDEBODEN A/S der præsenterede et underskud på 842' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 5 måneder fra 2001 til 2012 hos PECA HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.965' DKK (VINDEBODEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (Min Bolighandel - Odsherred & Hornsherred ApS (Nu: Min Bolighandel - Fjordlandet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 534' DKK (VINDEBODEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (CISBIT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Haci Demir.