Karen Marie Bloch-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Blåbjerg Køreskole v/Karen Marie Bloch-Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 619' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2019-20) |
Største underskud: | -41' DKK BLÅBJERG KØRESKOLE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 3.801' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.587' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Blåbjerg Køreskole v/Karen Marie Bloch-Nielsen (19 år 10 måneder) |
Seed: 1683626081
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 hos Blåbjerg Køreskole v/Karen Marie Bloch-Nielsen (tidligere Blåbjerg Køreskole Karen Marie Bloch-Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Karen Marie Bloch-Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karen i 19 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen køreskoler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLÅBJERG KØRESKOLE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BLÅBJERG KØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 11.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
Blåbjerg Køreskole Karen Marie Bloch-Nielsen (Nu: Blåbjerg Køreskole v/Karen Marie Bloch-Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Karen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.02.2017 - 10.04.2019
Bestyrelsesmedlem
11.04.2019 - 10.02.2022
Bestyrelsesmedlem
11.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2007 - 01.12.2007
Ejer og Direktør
02.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor BLÅBJERG KØRESKOLE ApS kunne offentliggøre et overskud på 169' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BLÅBJERG KØRESKOLE ApS kunne offentliggøre et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 388' DKK (KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.801' DKK (KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.319' DKK (BLÅBJERG KØRESKOLE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Carsten Lousen.