Michael Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kance Food I/S (Ejer) |
Største overskud: | 606' DKK TestaLegal ApS (2018) |
Største underskud: | -5.509' DKK TestaViva DK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 9.603' DKK Legacy ApS (2020) |
Største gæld: | 5.681' DKK TestaViva DK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos TestaViva DK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIL Invest ApS (9 år) |
Seed: 729277512
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 i Kance Food I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kenneth Tange at Michael Lauritzen stiftede Kance Food I/S den dag i april 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen catering og diner transportable. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIL Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TestaViva DK ApS
Via MIL Invest ApS -
Palm Deco ApS
Via MIL Invest ApS
Direktørposter (1)
-
MIL Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
TestaViva DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2017
Tidslinje (47)
-
Bia-Lid ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
Bia-Lid ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
TestaLegal ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.09.2020 - 24.05.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.09.2020 - 07.03.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
03.09.2015 - 16.07.2021
Direktør
09.10.2017 - 16.07.2021
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.01.2017 - 16.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Lauritzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIL Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 395' DKK. Gennem holdingselskabet MIL Invest ApS har Michael derfor også andele i TestaViva DK ApS (5-9.99%) & Palm Deco ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Lauritzen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor TestaLegal ApS kunne fremvise et overskud på 606' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TestaViva DK ApS kunne fremvise et underskud på 5.509' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33' DKK (Palm Deco ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 836' DKK (TestaViva DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.948' DKK (TestaViva DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -114' DKK (Kontraktmaskinen IVS (Nu: Kontraktmaskinen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Maria Bruun Andersen.