Anne-Marie Walsøe
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cand. Merc. Anne-Marie Walsøe (Ejer) |
Største overskud: | 1.235' DKK GI SPAICHINGEN 1 K/S (2017) |
Største underskud: | -909' DKK GREEN INVESTORS A/S (Nu: GREEN INVESTORS ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 11.029' DKK GI SPAICHINGEN 1 K/S (2014) |
Største gæld: | 25.443' DKK GI SPAICHINGEN 1 K/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S HVIDOVRE TORV 9 (24 år 2 måneder) |
Seed: 2072134052
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 hos Cand. Merc. Anne-Marie Walsøe i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anne-Marie Walsøe der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anne-Marie i , inden stoppet den 21. marts 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
I/S CHARLOTTENLUND MIDTPUNKT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S HERLEVGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S EJENDOMMEN ESPERGÆRDE BUTIKSTORV
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S HVIDOVRE TORV 9
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S Jensløvs Tværvej 14-16
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S Jægersborg Alle 19
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S G.K.N.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
GI SPAICHINGEN 1 K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021 -
I/S G.K.N. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020 -
GREEN INVESTORS A/S (Nu: GREEN INVESTORS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,3% -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Birte Müllertz.