Kirsten Aarup Drejer
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTELEKHEIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.340.000' DKK DANISCO A/S (Nu: International N&H Denmark ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.026.940' DKK ZEALAND PHARMA A/S (2021) |
Største egenkapital: | 6.336.000' DKK DANISCO A/S (Nu: International N&H Denmark ApS) (2015) |
Største gæld: | 11.580.000' DKK DANISCO A/S (Nu: International N&H Denmark ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KD INVEST ApS (24 år 3 måneder) |
Seed: 514953844
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 i ENTELEKHEIA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten Aarup Drejer i 1 år, før fratrædelsen d. 1. maj 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. august 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fructibio Holding ApS
Via KD INVEST ApS -
Fructibio ApS
Via Fructibio Holding ApS
Direktørposter (1)
-
KD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2000
Bestyrelsesposter (5)
-
Fructibio Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2023 -
CURASIGHT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2024 -
ZEALAND PHARMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.04.2019 -
ResoTher Pharma A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.07.2018 -
Fructibio ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
CURASIGHT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
CURASIGHT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
BIONEER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024
Blå bog (fortsat)
Kirsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63% -
Ejer og Direktør
29.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 11.04.2024
Bestyrelsesmedlem
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2004 - 04.01.2011
Bestyrelsesmedlem
24.03.2017 - 22.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Aarup Drejer er desuden indehaver af holdingselskabet Fructibio Holding ApS (63% ejerskab). Gennem holdingselskabet Fructibio Holding ApS ejes der også andele i Fructibio ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kirsten Aarup Drejer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kirsten Aarup Drejer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i ZEALAND PHARMA A/S der præsenterede et overskud på 625.056' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ZEALAND PHARMA A/S der præsenterede et underskud på 1.026.940' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 7 måneder fra 2002 til 2018 hos SYMPHOGEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 255.000' DKK (DANISCO A/S (Nu: International N&H Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 708.865' DKK (ZEALAND PHARMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.214.000' DKK (DANISCO A/S (Nu: International N&H Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.173' DKK (Antag Therapeutics ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Anders Kronborg.