Björn Johan Bertil Forsberg
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malermester Bjørn Forsberg (Ejer) |
Største overskud: | 4.275' DKK MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (2021) |
Største underskud: | -2.419' DKK MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (2014) |
Største egenkapital: | 6.910' DKK BJÖRN HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 14.580' DKK MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (2018) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (18 år 8 måneder) |
Seed: 1421425864
Det hele startede for alvor en dag i 2000 i Malermester Bjørn Forsberg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Björn Johan Bertil Forsberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Björn i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJÖRN HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bjørn Forsberg ApS
Via BJÖRN HOLDING A/S -
MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S
Via BJÖRN HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
BJÖRN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2007 -
Bjørn Forsberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2023 -
MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2006
Repræsentant (1)
-
Vordingborg Malerlaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.04.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BJÖRN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2007 -
MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Bjørn Forsberg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
Vordingborg Malerlaug
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
SERVICE SUPPLY DENMARK ApS (Nu: Virsomheden af 16 dec. 2016 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2016
Registreringsdato: 19.12.2016
Blå bog (fortsat)
Björn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.10.2013 - 19.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Björn Johan Bertil Forsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BJÖRN HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.628' DKK. Igennem holdingselskabet BJÖRN HOLDING A/S har Björn derfor også ejerandele i Bjørn Forsberg ApS (100%) & MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Björn Johan Bertil Forsberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.275' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (Bjørn Forsberg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 992' DKK (MALERMESTER BJÖRN FORSBERG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.628' DKK (BJÖRN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 203' DKK (Bjørn Forsberg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Björn' netværk er Jens Rytgaard.