Jens Løvschall Dörner
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jens Løvschall Dörner (Stifter) |
Største overskud: | 1.096' DKK Livet i Pakhus 77 ApS (2023) |
Største underskud: | -1.064' DKK Livet i Pakhus 77 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 879' DKK EJENDOMSELSKABET MARØGELHØJ 3 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 13.587' DKK Livet i Pakhus 77 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Livet i Pakhus 77 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Løvschall Dörner (24 år 6 måneder) |
Seed: 982664133
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Jens Løvschall Dörner (tidligere Jens Løvschall Jørgensen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Løvschall Dörner og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jens nu bestreddet i 24 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
Jens Løvschall Dörner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JC GOLF ApS
Ejerandel: 100% -
K/S Skovlundvej 15
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
EJENDOMSELSKABET MARØGELHØJ 3 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Majemo ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Møgelgårdsvej 37 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Livet i Pakhus 77 ApS
Via JC GOLF ApS -
SIRIUS Estate ApS
Via Majemo ApS
Direktørposter (1)
-
JC GOLF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Livet i Pakhus 77 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (16)
-
Livet i Pakhus 77 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Bar Sushi Aarhus Nord ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Møgelgårdsvej 37 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JC GOLF ApS -
Stifter og Ejer
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
11.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
11.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
15.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jens Løvschall Dörner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Majemo ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -62' DKK. Igennem holdingselskabet Majemo ApS har Jens derfor også ejerandele i SIRIUS Estate ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Løvschall Dörner, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EJENDOMSELSKABET MARØGELHØJ 3 ApS kunne offentliggøre et overskud på 625' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bar Sushi Aarhus Nord ApS kunne offentliggøre et underskud på 824' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.096' DKK (Livet i Pakhus 77 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 191' DKK (SIRIUS Estate ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 593' DKK (EJENDOMSELSKABET MARØGELHØJ 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -462' DKK (SIRIUS Estate ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Morten Hauerbach.