Britta Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Britta Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 4.878.870' DKK Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -5.593.955' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2021-22) |
Største egenkapital: | 26.733.750' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2020-21) |
Største gæld: | 548.328' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (17 år 4 måneder) |
Seed: 1642486553
Det hele begyndte for alvor dengang i 2000 hos Britta Andersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Britta Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Britta i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 31. juli 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2001.
Bestyrelsesposter (2)
-
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2007 -
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2015
Registreringsdato: 17.04.2015
Blå bog (fortsat)
Britta har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,42% -
Reel ejer
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - 01.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.04.2015 - 01.10.2020
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S) fremviste et overskud på 4.878.870' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S) fremviste et underskud på 1.323.830' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 29' DKK (Coloplast Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 58.628' DKK (Aage og Johanne Louis-Hansen ApS (Nu: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.597.966' DKK (AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.618.790' DKK (Coloplast Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Britta' netværk er Per Ossip Magid.