Lilly Damgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENT BANK NIELSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.595' DKK GOD TONE A/S (2015) |
Største underskud: | -1.221' DKK UB-LET, VEJLE A/S (Nu: IMMO A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 15.721' DKK BENT BANK NIELSEN A/S (Nu: BENT BANK NIELSEN ApS) (2017) |
Største gæld: | 12.836' DKK EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S (2018) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos UB-LET, VEJLE A/S (Nu: IMMO A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BENT BANK NIELSEN ApS (36 år 10 måneder) |
Seed: 1666372444
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1987 ved BENT BANK NIELSEN ApS (tidligere VOGNMANDSFIRMAET BENT BANK NIELSEN, JERLEV A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lilly Damgaard Nielsen i 36 år 10 måneder, før stoppet den 3. april 2024.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 829' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BENT BANK NIELSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PROFIL BRODERI ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S
Via BENT BANK NIELSEN ApS
Direktørposter (1)
-
BENT BANK NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
SPAR I SVINGET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
K. MATHIASEN OST EN GROS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
BENT BANK NIELSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Lilly har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via BENT BANK NIELSEN ApS -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2011 - 28.08.2024
Direktør
09.11.2020 - 12.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2008 - 29.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
04.05.1987 - 03.04.2024
Ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2021 - 02.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Lilly Damgaard Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved GOD TONE A/S der præsenterede et overskud på 5.595' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S der præsenterede et underskud på 835' DKK.
Lilly har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 10 måneder fra 1987 til 2024 hos BENT BANK NIELSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.793' DKK (K. MATHIASEN OST EN GROS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (Jerlevvej 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.400' DKK (BENT BANK NIELSEN A/S (Nu: BENT BANK NIELSEN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -335' DKK (EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lilly' netværk er Peter Bank Nielsen.