Karsten Tideman Schou Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FL BUUR DESIGN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.831' DKK FL BUUR DESIGN ApS (2022) |
Største underskud: | -64' DKK FL Buur Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.764' DKK FL BUUR DESIGN ApS (2023) |
Største gæld: | 6.222' DKK FL Buur Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos FL BUUR DESIGN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FL BUUR DESIGN ApS (12 år 6 måneder) |
Seed: 1555162546
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 hos FL BUUR DESIGN ApS i rollen som Ejer og Direktør. Karsten Tideman Schou Larsen købte en del af virksomheden d. 1. marts 2012 og fik dermed en ejerandel på 66.66-89.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Karsten af: Frode Larsen og Karina Tideman Schou Hornbjerg. Titlen som Ejer og Direktør har Karsten nu bestreddet i 8 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reparation af møbler og boligudstyr. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 1.551' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FL Buur Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FL BUUR DESIGN ApS
Via FL Buur Holding ApS -
FL Buur Ejendomme ApS
Via FL Buur Holding ApS -
FL Buur Lak ApS
Via FL Buur Holding ApS
Direktørposter (4)
-
FL Buur Lak ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2022 -
FL BUUR DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2016 -
FL Buur Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2018 -
FL Buur Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Udlejningsejendom Smidstrupvej 331 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
FL Buur Lak ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
FL BUUR DESIGN ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.08.2020
Registreringsdato: 15.08.2020
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2016 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.03.2012 - 15.08.2020
Reel ejer
01.03.2012 - Stadig aktiv
Direktør
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 88%
Karsten Tideman Schou Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FL Buur Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.421' DKK. Gennem holdingselskabet FL Buur Holding ApS har Karsten derfor også andele i FL BUUR DESIGN ApS (66.66-89.99%), FL Buur Ejendomme ApS (100%) samt FL Buur Lak ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Karsten Tideman Schou Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FL BUUR DESIGN ApS kunne fremvise et overskud på 1.831' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FL Buur Holding ApS kunne fremvise et underskud på 64' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.551' DKK (FL BUUR DESIGN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64' DKK (FL Buur Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.764' DKK (FL BUUR DESIGN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 74' DKK (FL Buur Lak ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Karina Tideman Schou Hornbjerg.