Kurt Næsted Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 98.566' DKK FORS Holding A/S (2018) |
Største underskud: | -39.739' DKK FORS Holding A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.456.647' DKK FORS Holding A/S (2015) |
Største gæld: | 15.156' DKK CONNECTION MANAGEMENT A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos CONNECTION MANAGEMENT A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af KURT HOLDING ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 153806170
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 hos Jk I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jacob Michaelsen at Kurt Næsted Nielsen stiftede Jk I/S den dag i april 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Kurt i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 15. marts 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KURT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kurt & Co. ApS
Via KURT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Kurt & Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2022 -
KURT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
FORS Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Kurt & Co. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022 -
FORS Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
CONNECTION MANAGEMENT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2017
Registreringsdato: 14.04.2017
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Direktør
21.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.06.2022 - 30.11.2023
Direktør
16.06.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2009 - 14.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Næsted Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KURT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 544' DKK. Gennem sit holdingselskab KURT HOLDING ApS har Kurt dermed også andele i Kurt & Co. ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kurt Næsted Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ApS KBUS 17 NR. 6400 (Nu: KURT HOLDING ApS) landede et overskud på 1.981' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ApS KBUS 17 NR. 6400 (Nu: KURT HOLDING ApS) landede et underskud på 28' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.259' DKK (FORS Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.287.327' DKK (FORS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Kurt & Co. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Michael Brandt.