Pia Elisabeth Iserhorst
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.P. BOAT CHARTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 16.027' DKK CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT (2020) |
Største underskud: | -9.085' DKK CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT (2019) |
Største egenkapital: | 88.304' DKK CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT (2023) |
Største gæld: | 51.581' DKK CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Joy V/Pia Iserhorst (24 år 3 måneder) |
Seed: 235725038
Karrieren I Danmark startede i 1986 hos H.P. BOAT CHARTER ApS (tidligere SHB 145 ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Pia Elisabeth Iserhorst i 3 år 1 måned, før stoppet d. 19. januar 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juli 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Joy V/Pia Iserhorst
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
Unique V/Pia Iserhorst (Nu: Joy V/Pia Iserhorst) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2000
Registreringsdato: 01.06.2000 -
SI. LYSTEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2000
Registreringsdato: 29.02.2000
Blå bog (fortsat)
Pia har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.08.1996 - 29.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.06.1993 - 22.09.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Jørgen Sandstrøm Lindeberg.