Frederik Uldall Brøns
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Notos Consult V/Frederik Uldall Brøns (Ejer) |
Største overskud: | 10.765' DKK FREDERIK BRØNS HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -8.656' DKK Computas Danmark ApS (2023) |
Største egenkapital: | 15.233' DKK FREDERIK BRØNS HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 6.513' DKK FREDERIK BRØNS HOLDING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Computas Danmark ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af FREDERIK BRØNS HOLDING ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 246038403
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 ved Notos Consult V/Frederik Uldall Brøns i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Frederik Uldall Brøns der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Frederik i 11 år 1 måned, før stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIK BRØNS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Jamii Invest ApS
Via FREDERIK BRØNS HOLDING ApS -
WITO ApS
Via FREDERIK BRØNS HOLDING ApS -
DeepGruble ApS
Via FREDERIK BRØNS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FREDERIK BRØNS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2011 -
DeepGruble ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
DeepGruble ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
SHARKCELL ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
Computas Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.09.2011 - 01.10.2022
Reel ejer
01.01.2019 - 29.04.2021
Bestyrelsesmedlem
20.09.2019 - 29.04.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.2021 - 06.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frederik Uldall Brøns er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREDERIK BRØNS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.894' DKK. Gennem holdingselskabet FREDERIK BRØNS HOLDING ApS har Frederik derfor også andele i Jamii Invest ApS (15-19.99%), WITO ApS (15-19.99%) og DeepGruble ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Frederik Uldall Brøns, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor FREDERIK BRØNS HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 10.765' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SHARKCELL ApS kunne fremvise et underskud på 1.210' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.656' DKK (Computas Danmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.894' DKK (FREDERIK BRØNS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 366' DKK (SHARKCELL ApS).