Martin Vagn Andersson Loran
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KG Food and Beverage v/M Andersson (Ejer) |
Største overskud: | 2.490' DKK BODEGAEN ApS (2022) |
Største underskud: | -1.308' DKK Iron Mike ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.682' DKK BODEGAEN ApS (2015) |
Største gæld: | 4.362' DKK BODEGAEN ApS (2019) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BODEGAEN ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KG Food and Beverage v/M Andersson (19 år 8 måneder) |
Seed: 2043880340
Karrieren som leder startede i 2000 hos KG Food and Beverage v/M Andersson (tidligere And & And V/Martin Andersson) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Vagn Andersson Loran der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 19 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JFED Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Buvette ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JFED Holding ApS -
NOB APS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via JFED Holding ApS -
Iron Mike ApS
Via JFED Holding ApS -
Frb Rådhuskælder A/S
Via Iron Mike ApS -
Club Awards Group ApS
Via JFED Holding ApS -
Smarthanger ApS
Via JFED Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (39)
-
Club Awards Group ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
Club Awards Group ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
JFED Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
04.05.2023 - 08.02.2024
Reel ejer
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - 29.06.2022
Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Iron Mike ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2021 - 29.06.2022
Ejer
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via JFED Holding ApS
Martin Vagn Andersson Loran er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JFED Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.130' DKK. Gennem holdingselskabet JFED Holding ApS har Martin derfor også andele i Buvette ApS (50-66.65%), NOB APS (33.34-49.99%), Iron Mike ApS (15-19.99%), Club Awards Group ApS (50-66.65%) samt Smarthanger ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Vagn Andersson Loran, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JFED Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.597' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Buvette ApS kunne fremvise et underskud på 1.294' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.026' DKK (BODEGAEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 856' DKK (Club Awards Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.130' DKK (JFED Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.276' DKK (Iron Mike ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michael Thalbitzer Thiberg.