Frank Normann Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORTECH ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 773' DKK NORVEST EJENDOM ApS (2016-17) |
Største underskud: | -706' DKK NORVEST EJENDOM ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.249' DKK NORTECH ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.438' DKK NORTECH ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORTECH ApS (26 år 8 måneder) |
Seed: 858084293
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 i NORTECH ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frank Normann Andreasen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu bestreddet i 20 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 465' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
NORTECH ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tarmvej 180
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sdr. Bork Vind Nabo I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORVEST EJENDOM ApS
Via NORTECH ApS -
SDR. BORK VIND K/S
Via Sdr. Bork Vind Nabo I/S
Direktørposter (2)
-
NORTECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1998 -
NORVEST EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Sdr. Bork Vind Nabo I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
NORTECH ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
NORTECH ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
01.01.1998 - 30.06.2018
Ejer
01.01.1998 - 30.06.2020
Direktør
01.01.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - 30.06.2020
Ejer
01.07.2020 - 30.06.2021
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Reel ejer
30.09.2014 - 29.12.2018
Direktør og Ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor NORVEST EJENDOM ApS kunne fremvise et overskud på 773' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor NORVEST EJENDOM ApS kunne fremvise et underskud på 706' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Claus Bertram Sommer Thomsen.