Karsten Skov Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.S.H. Finans V/ Karsten Skov Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 43.213' DKK JUMBO STILLADS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -600' DKK FITNESS ONE HADERSLEV ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 115.028' DKK SKOV HANSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 126.768' DKK JUMBO STILLADS A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos JUMBO STILLADS A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS (23 år) |
Seed: 2064373149
Det hele begyndte den dag i 2000 hos K.S.H. Finans V/ Karsten Skov Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Karsten Skov Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Karsten i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 31. juli 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKOV HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JUMBO STILLADS A/S
Via SKOV HANSEN HOLDING ApS -
SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS
Via SKOV HANSEN HOLDING ApS -
JUMBO SALES DIVISION US ApS
Via SKOV HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SKOV HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2006 -
SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2001 -
JUMBO STILLADS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
JUMBO STILLADS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HOUSE OF FITNESS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Stålvej 7-23 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
HOUSE OF FITNESS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2012
Registreringsdato: 08.10.2012
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.04.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.09.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.10.2012 - 08.07.2024
Reel ejer
27.09.2017 - 30.11.2023
Reel ejer
01.12.2023 - 08.07.2024
Ejerandel: 100%
Karsten Skov Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SKOV HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 115.028' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Karsten Skov Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JUMBO STILLADS A/S landede et overskud på 43.213' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SKOV HANSEN HOLDING ApS landede et underskud på 461' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Birger Adsbøl.