Lone Saaby
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Hanne Raae Larsen & Lone Saaby I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S MEDIESELSKABET NORDVESTSJÆLLAND (3 år 11 måneder) |
Seed: 1738958342
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 ved Hanne Raae Larsen & Lone Saaby I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hanne Råe Larsen at Lone Saaby stiftede Hanne Raae Larsen & Lone Saaby I/S den dag i september 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Lone i 10 måneder, før fratrædelsen den 15. juli 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juli 2001.
Tidslinje (8)
-
Hanstholm Energifællesskab A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
Hanstholm Energifællesskab A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
A/S DISTRIBUTIONSSELSKABET NORDVESTSJÆLLAND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2008
Registreringsdato: 30.07.2008
Blå bog (fortsat)
Lone har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - 16.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2007 - 30.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2004 - 07.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2004 til 2008 hos A/S MEDIESELSKABET NORDVESTSJÆLLAND.