Hanne Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malmose Vindmøllelaug I/S Mølle II (Ejer) |
Største overskud: | 1.962' DKK KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S (2018) |
Største underskud: | -1.197' DKK KISSENDRUP ENTREPRENØR A/S (Nu: K.E. af 7. april 2017 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 4.635' DKK KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S (2020) |
Største gæld: | 10.412' DKK KISSENDRUP ENTREPRENØR A/S (Nu: K.E. af 7. april 2017 A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S (17 år 6 måneder) |
Seed: 1097557737
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 hos Malmose Vindmøllelaug I/S Mølle II som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Henrik Bergholdt Nielsen, Niels Stage Pedersen, Anders Birger Egelund Hansen, Thomas Andersen, Lars Henrik Juel Hansen, Otto Skov Schnedler Andersen, Asger Jensen, Preben Hillbrandt Jensen at Hanne Jensen stiftede Malmose Vindmøllelaug I/S Mølle II den dag i maj 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Hanne i 9 år 11 måneder, inden stoppet den 31. marts 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KISSENDRUP ENTREPRENØR A/S (Nu: K.E. af 7. april 2017 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2018
Registreringsdato: 31.01.2018 -
KISSENDRUP ENTREPRENØR A/S (Nu: K.E. af 7. april 2017 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2011
Registreringsdato: 28.04.2011 -
Malmose Vindmøllelaug I/S Mølle II (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2010
Registreringsdato: 31.03.2010
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2011 - 31.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hanne Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S der præsenterede et overskud på 1.962' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KISSENDRUP ENTREPRENØR A/S (Nu: K.E. af 7. april 2017 A/S) der præsenterede et underskud på 1.197' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 6 måneder fra 2007 til i dag hos KISSENDRUP TØMRER & SNEDKER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Preben Hillbrandt Jensen.