Mikael Thiesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Atlantik v/Mikael Thiesen (Ejer) |
Største overskud: | 9.499' DKK EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Største underskud: | -31.736' DKK POLINVEST A/S (Nu: POLINVEST ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 27.371' DKK WYSPA ApS (Nu: REPONEX PHARMACEUTICALS A/S) (2021) |
Største gæld: | 5.552' DKK EAGLE SHARK A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af VIENNA TRUST FUND S.M.B.A. (10 år 9 måneder) |
Seed: 887099549
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 ved Atlantik v/Mikael Thiesen (tidligere Atlantic v/Mikael Thiesen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mikael Thiesen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mikael i 6 år, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direktørposter (3)
-
VIENNA TRUST FUND S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2013 -
BIZBUILDER S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
DropShipping Denmark S.M.B.A
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
EAGLE SHARK DRONES & DEFENCE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2019 -
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2018
Tidslinje (105)
-
SAO ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
EAGLE SHARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2023
Registreringsdato: 22.10.2023 -
SAO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2022
Registreringsdato: 04.04.2022
Blå bog (fortsat)
Mikael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.03.2020 - 25.03.2022
Bestyrelsesmedlem
06.03.2020 - 25.03.2022
Direktør
04.04.2022 - 12.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2015 - 22.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2013 - 09.03.2016
Direktør
10.04.2013 - 22.11.2016
Bestyrelsesmedlem
06.03.2017 - 04.03.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.02.2019 - 11.09.2020
Reel ejer
07.06.2019 - 20.07.2019
Bestyrelsesmedlem
05.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.07.2019 - 11.09.2020
Ejerandel: 20%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor EAGLE SHARK GLOBAL CONSULTING ApS (Nu: EAGLE SHARK DRONES & DEFENCE ApS) fremviste et overskud på 86' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EASYSTRAP FACTORY ApS (Nu: Dansk Vurdering.dk ApS) fremviste et underskud på 784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 477' DKK (ESSEC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 97' DKK (EASYSTRAP FACTORY ApS (Nu: Dansk Vurdering.dk ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på -322' DKK (ESSEC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.228' DKK (EASYSTRAP FACTORY ApS (Nu: Dansk Vurdering.dk ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er William Bjerring Thiesen.