Anne Louise Obel
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELO HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.295' DKK HOLSTEBRO SCALA ApS (Nu: HELO HOLDING ApS) (2019) |
Største underskud: | -5.114' DKK BIGBIO Nordhavn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 61.175' DKK HOLSTEBRO SCALA ApS (Nu: HELO HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 41.675' DKK Ejendomsselskabet Enghaven af 2020 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Bigbio ApS (Nu: BIGBIO Herlev ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af HELO HOLDING ApS (48 år 10 måneder) |
Seed: 1609465007
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i HELO HOLDING ApS (tidligere HOLSTEBRO SCALA ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne Louise Obel i 35 år 7 måneder, inden stoppet d. 27. juni 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.590' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
BIGBIO Holstebro ApS
Via HELO HOLDING ApS -
BIGBIO Herlev ApS
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Dæmningen 15-19, Vejle A/S
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Pileengen, Køge A/S
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Granly, Tilst ApS
Via HELO HOLDING ApS -
BIGBIO Nordhavn ApS
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Stensballe A/S
Via HELO HOLDING ApS -
Løkken Love ApS
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Enghaven af 2020 ApS
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Gartnerparken 3 Odense A/S
Via HELO HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Himmelev A/S
Via HELO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HELO INVEST AF 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2011 -
HELO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.1975
Bestyrelsesposter (5)
-
BIGBIO Herlev ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2016 -
BIGBIO Nordhavn ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2020 -
Ejendomsselskabet Enghaven af 2020 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2020 -
Løkken Love ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2020 -
BIGBIO Holstebro ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (30)
-
EJENDOMMEN SCALA, HOLSTEBRO ApS (Nu: BIGBIO Holstebro ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
Løkken Love ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
Ejendomsselskabet Enghaven af 2020 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020
Blå bog (fortsat)
Anne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.1998 - 11.05.2020
Reel ejer
26.07.1999 - 02.01.2020
Reel ejer
03.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Direktør
03.07.2019 - 31.12.2019
Reel ejer
03.07.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - 10.05.2020
Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.05.2018 - 30.11.2018
Direktør
18.02.2019 - 31.12.2019
Reel ejer
18.02.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - 10.05.2020
Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.12.2017 - 21.12.2019
Bestyrelsesmedlem
13.05.2019 - 10.05.2020
Reel ejer
22.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5%
Anne Louise Obel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Bigbio ApS (Nu: BIGBIO Herlev ApS) der præsenterede et overskud på 7.887' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BIGBIO Nordhavn ApS der præsenterede et underskud på 5.114' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 7 måneder fra 1975 til 2011 hos HELO HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.590' DKK (HOLSTEBRO SCALA ApS (Nu: HELO HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.114' DKK (BIGBIO Nordhavn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 61.175' DKK (HOLSTEBRO SCALA ApS (Nu: HELO HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.337' DKK (BIGBIO Nordhavn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Henrik Obel Nielsen.