Nicolaj Deleuran Schiang
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2017 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alumont IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -9' DKK Alumont IVS (2017-18) |
Største egenkapital: | -9' DKK Alumont IVS (2017-18) |
Største gæld: | 59' DKK Alumont IVS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alumont Entreprise (3 år 7 måneder) |
Seed: 176620611
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2017 ved Alumont IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nicolaj Deleuran Schiang der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Nicolaj i 1 år, før stoppet den 16. januar 2019.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2017-18 som viste et underskud på 9' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Alumont Entreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Alumont IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021 -
Alumont Entreprise (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021 -
Alumont IVS
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2020
Registreringsdato: 14.10.2020
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
23.12.2017 - 03.06.2021
Direktør
22.02.2019 - 14.10.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Alumont IVS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.