Henning Hvidegaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTERENG IDRÆTSZONE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 146' DKK IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S (Nu: VESTERENG IDRÆTSZONE A/S) (2020) |
Største underskud: | -977' DKK IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S (Nu: VESTERENG IDRÆTSZONE A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 3.952' DKK IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S (Nu: VESTERENG IDRÆTSZONE A/S) (2017) |
Største gæld: | 7.466' DKK IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S (Nu: VESTERENG IDRÆTSZONE A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ETATSRÅD JUST CHR HAUROWITZ OG HUSTRU B J FØDT THERKELSENS LEGAT TIL BEDSTE F HORSENS BY (6 år 3 måneder) |
Seed: 1159900942
Karrieren som erhvervsleder startede i 1996 i VESTERENG IDRÆTSZONE A/S (tidligere IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Hvidegaard Jensen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 14. juni 2000.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 131' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Formidling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Formidling (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2018
Registreringsdato: 18.11.2018 -
LILLEHOLT VINDMØLLELAUG I/S/R GARGNELLI M FLERE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
IDRÆTSCENTRET ÅRHUS FIRMA SPORT A/S (Nu: VESTERENG IDRÆTSZONE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2000
Registreringsdato: 14.06.2000
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
18.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
09.05.2000 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Lone Blume.