Mads Højborg
Erhvervsaktiv siden: | 24. jul. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Charlotte Liendgaard Vigh I/S (Ejer) |
Største overskud: | 24.981' DKK DELEGATE A/S (2023) |
Største underskud: | -924' DKK MOGENS LUND HOLDING A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 46.041' DKK MOGENS LUND HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 44.031' DKK DELEGATE A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 182 årsværk hos DELEGATE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M Højborg ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 1093318642
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 hos Charlotte Liendgaard Vigh I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Charlotte Zeidler Holm Vigh, Mads Vigh, Mette Højborg at Mads Højborg stiftede Charlotte Liendgaard Vigh I/S den dag i juli 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 9 måneder, inden stoppet den 1. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Højborg ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DELEGATE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2022 -
M Højborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
MOGENS LUND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
DELEGATE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
MOGENS LUND HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
M Højborg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2020
Registreringsdato: 23.10.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2003 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.07.2000 - 01.05.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Højborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Højborg ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -36' DKK. Gennem sit holdingselskab M Højborg ApS har Mads dermed også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Højborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DELEGATE A/S landede et overskud på 24.981' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor M Højborg ApS landede et underskud på 28' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.981' DKK (DELEGATE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26' DKK (M Højborg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.821' DKK (DELEGATE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (M Højborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Ingrid Solveig Lund.